ymddiriedolwyr THE HASLEMERE PENNY HA'PENNY TRUST
Rhif yr elusen: 1169411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM CARTER | Cadeirydd | 29 September 2016 |
|
|
||||
Jerome Michael Frances Davidson | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
James Ian McMichael | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
James Edwards | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|||||
Jacqueline Rosemary Robini | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||
Kevin Jon Whiteley | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Simon Paul McMillan Dear | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|||||
JOHN STUART ORR | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||
REV RICHARD TALBOT BODLE | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.