ymddiriedolwyr PARTNERSHIP FOR OBSERVATION OF THE GLOBAL OCEAN
Rhif yr elusen: 1171692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capt. Francisco Armando Arias-Isaza | Cadeirydd | 30 January 2021 |
|
|
||||
Prof. Fei Chai | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Dr Yara Katia Santos Rodrigues | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Dr Olivier Georges Marie Pringault | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Dr Carmen Guadalupe Paniagua Chavez | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Dr Francisco Pedro Chavez | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|
||||
Prof. Shau Hwai Tan | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
PROF NICHOLAS JOHN PAUL OWENS | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.