ymddiriedolwyr 1-2-1 COUNSELLING
Rhif yr elusen: 1169828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALAN DEREK DUNNETT | Cadeirydd | 21 October 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Chambers | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Emilia Zaira Guerra | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Erica Ann Newman | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Susan Mary Morris | Ymddiriedolwr | 02 January 2019 |
|
|
||||
ANINA HOLMES | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.