ymddiriedolwyr ARLESTON COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1168919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Dempsey | Cadeirydd | 18 August 2016 |
|
|
||||
Reg Snell | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Marie Teresa Densley | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Emma Louise Holding | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Leslie Pointer | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
David Staniforth | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|||||
Martin Laurence Dempsey | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
JOAN EVA GORSE | Ymddiriedolwr | 18 August 2016 |
|
|
||||
ANGELA DIANE MCCLEMENTS | Ymddiriedolwr | 18 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.