Hanes ariannol AGE CONCERN BLACKBURN WITH DARWEN
Rhif yr elusen: 508513
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.52m | £1.66m | £582.08k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.37m | £1.39m | £651.76k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.44k | £46.82k | £52.34k | £25.66k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £180.55k | £174.17k | £174.85k | £80.86k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £904.93k | £1.05m | £995.51k | £423.54k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.87k | £4.35k | £8.04k | £4.28k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £154.54k | £239.41k | £428.77k | £47.73k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.73k | £1.00k | £250 | £500 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £970.91k | £1.01m | £1.03m | £509.14k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.72k | £31.49k | £30.54k | £20.76k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £129.92k | £185.34k | £189.90k | £52.98k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.