Hanes ariannol YOUNG CREATIVES NOTTINGHAM
Rhif yr elusen: 1168804
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.45k | £30.93k | £51.82k | £46.41k | £29.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.63k | £41.59k | £50.16k | £43.06k | £38.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £13.60k | £14.00k | £1.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.