ymddiriedolwyr YOUNG CREATIVES NOTTINGHAM
Rhif yr elusen: 1168804
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL COOKE | Cadeirydd | 16 August 2016 |
|
|||||
Kate Wand | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Jeremy Brown | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Adunola Kenogbon | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Rohan Patel | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Ian Roderick Burton | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
ANDREW TUCKER | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
SHARON WALIA | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
MICHAEL KHOURI-BENT | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.