ymddiriedolwyr FRIENDS OF WOOL LIBRARY
Rhif yr elusen: 1173556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Dennis Snart | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Jennifer Anne Cottam | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Judith Mary Price | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Elizabeth Maria Chilvers | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Rosemary Adams | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Kerr | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Claire Kingman | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.