ymddiriedolwyr THE HEREFORD DIOCESAN GUILD OF BELLRINGERS BELL RESTORATION FUND
Rhif yr elusen: 508531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr FREDERICK SHALLCROSS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard J Clements | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Jane Mason | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Mark Pugh | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|||||
PENELOPE SALISBURY | Ymddiriedolwr | 18 March 2016 |
|
|
||||
NEIL BENNETT | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|||||
CHERRY HUGHES | Ymddiriedolwr | 30 March 1993 |
|
|
||||
SUSAN Newbould | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.