Hanes ariannol C2 NATIONAL NETWORK OF CONNECTED COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1172510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.60k | £850 | £21.74k | £14.28k | £24.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.05k | £712 | £17.13k | £8.24k | £26.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.48k | N/A | £3.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.