ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN, YEADON
Rhif yr elusen: 1168480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD WALKER | Cadeirydd | 11 March 2019 |
|
|
||||
Alison Elizabeth Lockwood | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
David Frank Botterill | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Linda Johnson | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Dr PAUL ROBERT MARK SHANNON | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Doris Anne Jackson | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Dr Susan Lesley Stubbs | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||
Rev Caroline Joy Brown | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Christine Thornton | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Olga Wells | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Wendy Smith | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
MRS JEN READ | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|||||
CAROLYN SANDRA WARNES | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
ANITA CLAIRE SEALS | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|||||
FIONA PULLAN | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
DENISE SANSOM | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.