FRIENDS OF ABERDARE PARK
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FRIENDS OF THE PARK ARE A GROUP OF PEOPLE WHO ARE WORKING WITH RCTCBC TO IMPROVE THE FACILITIES AND ORGANISE OR HELP TO SUPPORT ACTIVITIES IN ABERDARE PARK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 12 Medi 2016: CIO registration
- FOAP (Enw gwaith)
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP REES | Cadeirydd | 14 June 2017 |
|
|
||||
Jayne Jones | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
ANN CRIMMINGS | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
SHARON LYNNE REES | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.66k | £25.80k | £264.15k | £31.12k | £17.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61k | £4.01k | £254.63k | £55.24k | £3.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | N/A | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Rhagfyr 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Rhagfyr 2021 | 40 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 25 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 24 Hydref 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 12 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE VILLAGE OF TRECYNON, ABERDARE AND THE SURROUNDING AREA (“THE AREA OF BENEFIT”) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PRESERVATION, PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE ABERDARE PARK.
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
27 Birch Grove
Aberdare
CF44 8DD
- Ffôn:
- 07711107839
- E-bost:
- FOABERDAREPARK@GMAIL.COM
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window