ymddiriedolwyr NORTH WALES ACCESSIBLE HOLIDAYS FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED
Rhif yr elusen: 1171132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Paul Gough | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Lauren Wigglesworth | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Sian Roberts | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Beverley Stoddart | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Rowena Thomas-Breese MBE | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
Edmund Dottin | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
JUNE KAREN GARRY | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.