Hanes ariannol GWYL LLANFYLLIN FESTIVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 508598
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/09/2010 | 03/09/2011 | 03/09/2012 | 03/09/2013 | 03/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.08k | £24.33k | £22.49k | £23.31k | £24.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.40k | £17.36k | £11.92k | £14.09k | £11.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.