Hanes ariannol PORTSEA MEN'S SHED CIO
Rhif yr elusen: 1169437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/11/2018 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 05/11/2021 | 05/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.20k | £13.33k | £80 | £1.27k | £9.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.24k | £2.47k | £4.08k | £9.95k | £8.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.00k | N/A | N/A | £5.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.