ymddiriedolwyr LEIGH ROAD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1169192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priscilla Scott | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Heather Pickford | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Dr Lionel Nagle | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Rotherham | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Ian Smith | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sunny Lee Flack | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Cecilia Bell | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Daniel Jago | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Rev ANDREW COWLEY | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.