Hanes ariannol WHITSTABLE COMMUNITY MUSEUM AND GALLERY
Rhif yr elusen: 1171101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.55k | £109.16k | £81.88k | £58.94k | £225.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.54k | £167.88k | £37.96k | £29.30k | £56.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | £20.00k | £20.00k | £18.00k | £15.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.