Hanes ariannol THE SUIT WORKS
Rhif yr elusen: 1170734
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.40k | £60.55k | £56.67k | £44.83k | £56.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.51k | £53.06k | £49.66k | £53.47k | £46.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | £16.67k | £16.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £20.12k | £7.87k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.