ymddiriedolwyr THE STANWAY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1171008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Isobel Anderson | Cadeirydd | 18 July 2018 |
|
|
||||
John Staplehurst | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Jean Muriel Futcher | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
Heather Wragg | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
DOREEN WILLERS | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||
DAVID JOHN MILLS | Ymddiriedolwr | 10 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.