Hanes ariannol THE FITZWILLIAM WENTWORTH AMENITY TRUST
Rhif yr elusen: 508777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (169 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.78m | £1.79m | £2.02m | £1.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £1.73m | £1.86m | £1.75m | £2.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.65m | £1.77m | £1.78m | £2.00m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.96k | £14.86k | £14.54k | £14.37k | £18.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.92m | £1.73m | £1.85m | £1.75m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.87k | £3.62k | £1.99k | £4.47k | £9.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.71k | £6.86k | £6.60k | £7.60k | £270 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £71.36k | £10.83k | £31.88k | £15.62k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.87k | £1.87k | £2.43k | £2.24k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.