ymddiriedolwyr THE GURKHA MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1169920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN RICHARD BROOKS MA | Cadeirydd | 26 October 2016 |
|
|
||||
Major Sanjip Rai | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Major Michael Frederick Barney | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Colonel David John Robinson | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|||||
SUDHA RAI | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||
MAJOR JOHN REDFERN HARROP | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Lt Gen Sir David Robert Bill KCB | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||
COLONEL WILLIAM FRANCIS SHUTTLEWOOD OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
STEPHEN MASLIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
John Walter Bulbeck | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
COLONEL CHARLES MATTHEW JOHN BARNETT MBE | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.