Hanes ariannol BACK OTH MOSS COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1171802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.05k | £45.47k | £42.14k | £44.10k | £139.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.79k | £40.28k | £37.19k | £58.83k | £75.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £38.00k | £33.32k | £15.21k | N/A | £15.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.