ymddiriedolwyr THE DOCKLANDS TRAIL
Rhif yr elusen: 1171279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (194 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan James | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Paul Cummins | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
John Maguire He/Him | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Raymond Williams | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
JOHN BIRCHALL LLB | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
DAVID BRADBURY | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
ANDREW WILSON | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
REV. CANON NEVILLE BLACK MBE | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
LESLIE ELLIS | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
HARVEY DODGSON BA | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.