ymddiriedolwyr ISLAMIC BROTHERHOOD COVENTRY
Rhif yr elusen: 1172391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED ARIF HAJI | Cadeirydd | 01 November 2011 |
|
|
||||
Imran Zaman | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Bashriat Khan | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Mohammed Ikhlaq | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Mohammad Umer Khatib | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||
Mohammad Manir Sarwar | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||
Mohammed Aftab Ali | Ymddiriedolwr | 05 February 2017 |
|
|
||||
Ghulam Younes | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
Sabir Hussain | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
Shabbir Ahmed | Ymddiriedolwr | 15 October 2011 |
|
|
||||
Mohammed Mubarak Khan | Ymddiriedolwr | 05 March 2009 |
|
|
||||
Amir Afzal Khan | Ymddiriedolwr | 03 April 2002 |
|
|
||||
Ali Aksar | Ymddiriedolwr | 06 October 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.