Hanes ariannol WINDOWS PROJECT TRUST
Rhif yr elusen: 508902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.47k | £54.97k | £38.62k | £47.27k | £52.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.84k | £63.11k | £31.19k | £42.41k | £48.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.48k | N/A | £25.65k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.