ymddiriedolwyr COMBINED CADET FORCE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1170994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel David Alan Maddox CBE | Cadeirydd | 12 December 2016 |
|
|
||||
Caroline Jane Hutton-Stott | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Bonell OBE | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||
Scott David Benest | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Fiona Louise Chapman BSc PGCE | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Alexander Edward Hudson | Ymddiriedolwr | 07 December 2019 |
|
|
||||
Simon Ashley Davies | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
Simon John McMenemy VR | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||
Michael Zain Hamid | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
Jonathan James Bleakley | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
Julia Yu Wan Hodgson | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
Myles Philip Ripley | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
Christopher Thompson | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
Michael Hampshire | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.