Hanes ariannol PENNINE LANCASHIRE COMMUNITY FARM
Rhif yr elusen: 1169862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.08k | £223.99k | £367.56k | £187.22k | £183.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £263.21k | £203.38k | £164.78k | £232.03k | £229.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.42k | £115.86k | £51.40k | £15.98k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.