Hanes ariannol CHILDREN'S CORNER PRE-SCHOOL COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1170462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.48k | £79.95k | £74.98k | £73.63k | £94.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.80k | £72.01k | £66.40k | £73.53k | £92.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £68.33k | £73.10k | £68.93k | £64.78k | £87.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.10k | £644 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.