Hanes ariannol BETH SHALOM LIMITED
Rhif yr elusen: 509022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.94m | £2.32m | £1.50m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.59m | £1.77m | £1.96m | £1.82m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £406.00k | £554.25k | £508.41k | £346.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £770.86k | £1.14m | £1.62m | £1.17m | £1.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.59k | £50.03k | £16.38k | £28.12k | £41.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £588.84k | £739.11k | £685.51k | £306.71k | £397.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.74k | £3.08k | £1.63k | £0 | £12.00k | |
|
Incwm - Arall | £46.08k | £0 | £1.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £156.94k | £15.70k | £213.76k | £67.69k | £530 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £1.57m | £1.80m | £1.68m | £1.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £131.32k | £198.96k | £164.52k | £140.52k | £91.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.12k | £10.98k | £13.88k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.