Hanes ariannol HOME-START ESSEX
Rhif yr elusen: 1170940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £812.00k | £781.30k | £821.38k | £799.93k | £795.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £746.00k | £740.05k | £621.02k | £751.53k | £799.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £175.00k | N/A | £107.06k | £76.77k | £76.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.25k | £107.06k | £20.64k | £17.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.00k | £58.95k | £117.86k | £80.44k | £16.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £2.33k | £16.09k | £27.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £773.00k | £719.18k | £670.84k | £701.97k | £749.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.03k | |
|
Incwm - Arall | £7.00k | £3.17k | £30.35k | £1.43k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £746.00k | £738.17k | £621.02k | £749.17k | £795.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.88k | £0 | £2.36k | £3.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £18.08k | £10.06k | £11.52k | £12.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.