ymddiriedolwyr HOME-START ESSEX
Rhif yr elusen: 1170940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Graham Robjohns | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Anna Louise Casbolt | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Lauren Josman | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Joanna Spyroulla Efthymiou Georgiades | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Dr Edwin Patrick Powell | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Neil Oakley | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dawn Taylor | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Bryan Robert Hardy Burrough DL | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Rebecca Dixon | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|||||
SARAH ST PIERRE | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.