Hanes ariannol FITZFEST
Rhif yr elusen: 1170198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/11/2018 | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 05/11/2021 | 05/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.47k | £8.77k | £0 | £3.75k | £12.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.70k | £8.25k | £0 | £3.33k | £6.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.50k | £4.95k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.