ymddiriedolwyr FREEMASONS CHARITY YORKSHIRE NORTH & EAST RIDINGS CIO
Rhif yr elusen: 1170209
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hillary | Cadeirydd | 16 November 2016 |
|
|
||||
Derek Stephen McKenzie | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Martin Richard Eggermont | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Stephen David Horner | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Mark Walker | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Stephen Terence Hall | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
William Henry Fisher | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Christopher LeFevre | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
DAVID MARSH | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|||||
MICHAEL DE-VILLAMAR ROBERTS | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.