ymddiriedolwyr THE JOHN SMITH TRUST
Rhif yr elusen: 1174898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroness Alison Mary Suttie | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Jeremy Craig Oliphant | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Alexander David Just | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Lord John Alderdice | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Stephen Gethins | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
CATHERINE SMITH | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
DAVID CHARTERS | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH SMITH | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.