Hanes ariannol OUTREACH COMMUNITY AND RESIDENTIAL SERVICES
Rhif yr elusen: 509119
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £2.07m | £2.18m | £3.47m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.01m | £2.12m | £2.26m | £3.20m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.93m | £2.01m | £2.05m | £3.22m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £96.87k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.69k | £56.51k | £120.05k | £199.53k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.98m | £2.01m | £2.05m | £3.27m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79 | £358 | £320 | £44 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £5.97k | £3.66k | £5.57k | £523 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.25k | £0 | £0 | £1.93k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.97m | £2.09m | £2.22m | £3.17m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.90k | £33.99k | £39.58k | £25.32k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.10k | £8.71k | £9.49k | £13.14k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.