ymddiriedolwyr ALEXANDER WHITLEY DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1171464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Clement Ripert | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Emma McFarland | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Kade Francis Stroude | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Kaushik Ray | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||
Thomas Charles Edward Higham | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Florence Uchida | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
Dr Cynthia Marie Sughrue | Ymddiriedolwr | 06 January 2017 |
|
|
||||
DENIS SHAFRANIK | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|||||
ALEXANDER MARRIS WHITLEY | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.