ymddiriedolwyr SIX WAYS ERDINGTON BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1172397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvyn Stuart Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Diane Mary Scrannage | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Julia Maria Fiellateau | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Trudy Anne Butterworth | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Eileen Burrell | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Samuel Terhemen Hambeh | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Solani Muleya | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Hylton Peart | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
Rev GERARD WILLIAM GOSHAWK | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Joyce Fraser | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.