ymddiriedolwyr THE CRAVEN ARTS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1172218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Danek | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|
||||
DAVID HAWKINS | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Clare Lamkin | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Christine North | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY ROODHOUSE | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|||||
JANE CAROLYN HIRD-ROGERS BA | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.