ymddiriedolwyr THE LAPWINGS WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1170246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Mary Arnold | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Janet Heath Tilford | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
JAN CARRIER | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
JO OLDHAM | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
ANN WHYTE | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
KATH HOWARD | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
MARGARET IRENE HUCKERBY | Ymddiriedolwr | 04 February 2015 |
|
|
||||
TERESA MARGARET HOGG | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|
||||
Janet Caroline Stevenson | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|||||
JOANNA MARGARET PARRIS | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.