ymddiriedolwyr EMPATHY MUSEUM
Rhif yr elusen: 1172596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helene Neveu Kringelbach | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Morten Lindtner Kringelbach | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Judith Anne Knight | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|||||
Lorraine Patricia Gamman | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
ERIC LONERGAN | Ymddiriedolwr | 11 February 2017 |
|
|
||||
Roman Alexander Krznaric | Ymddiriedolwr | 08 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.