Hanes ariannol THE HEREFORD FOOD BANK
Rhif yr elusen: 1170826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.38k | £339.95k | £238.63k | £387.83k | £450.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.87k | £149.90k | £213.98k | £254.25k | £292.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.32k | £5.55k | £4.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | £8.50k | £79.60k | £158.44k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.