Hanes ariannol VILAJETI CHRISTIAN MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1171793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/12/2018 | 07/12/2019 | 07/12/2020 | 07/12/2021 | 07/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.57k | £116.44k | £156.89k | £176.58k | £142.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.25k | £138.08k | £156.12k | £178.06k | £143.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.