ymddiriedolwyr THE PERRANWELL CENTRE
Rhif yr elusen: 1170974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Frankland | Cadeirydd | 18 February 2019 |
|
|
||||
Simon Fisher | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Laura Angell | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Ellen Solley | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Raymond Christophers | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Guy Hanson | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
David Ward | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Jenifer Morwenna Macindoe | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Dr Mark Christopher Breach | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
Chris John Aldridge Davie | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
Colin Groom | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||
Juliet Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||
Anne Patricia Brazier | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.