ymddiriedolwyr THE WILLIAM SALT LIBRARY TRUST
Rhif yr elusen: 1173509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS MITHRA TONKING | Cadeirydd | 11 May 2015 |
|
|||||
JANENE COX | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|||||
VALERIE JEAN GANNON | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
David Jacques | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
RANDLE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM GIFFARD CBE QPM DL | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
CAROLYN TROWBRIDGE | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
CHARLES HAWLEY | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|||||
FRANCES BEATTY | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|||||
Sir Thomas Michael John Salt Bt. | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Dr NIGEL TRINGHAM | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||
MR DAVE MARRIOTT | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.