ymddiriedolwyr SOUTH WEST HERTS SAMARITANS
Rhif yr elusen: 1170559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Shepherd | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Ann Spearing | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
John Cooper | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Jenifer Morrison | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Nicholas Moorhouse | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Charlotte Tooker | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Simon Godley | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Thomas Paul Joseph Lloyd | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Jan Mares | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.