Hanes ariannol THE KOPPEL PROJECT
Rhif yr elusen: 1171650
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £530.92k | £874.73k | £932.77k | £935.41k | £964.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £498.88k | £811.25k | £914.38k | £932.87k | £973.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.72k | £70.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £210.77k | £388.52k | £36.02k | £70.84k | £12.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £320.15k | £213.87k | £401.95k | £403.31k | £258.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £272.35k | £494.80k | £461.27k | £692.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £491.32k | £807.58k | £907.94k | £929.83k | £969.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.56k | £3.68k | £6.44k | £3.04k | £4.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.89k | £1.98k | £2.50k | £3.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £10.00k | £86.50k | £20.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.