Hanes ariannol EMMAUS STAFFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1171570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £333.56k | £434.94k | £378.44k | £417.41k | £540.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £330.67k | £329.47k | £364.47k | £479.97k | £525.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £90.51k | £39.96k | £40.00k | £40.07k | £30.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £136.58k | £53.11k | N/A | £47.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £24.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £119.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £396.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £518 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £174.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £351.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £174.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.