ymddiriedolwyr EASTSIDE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1174965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Sadruzzaman Khan | Cadeirydd | 17 January 2020 |
|
|||||
Tabassum Khanom | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|||||
Moulana Shah Mizanul Haque | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|||||
Moulana Muhammed Sadiqur Rahman | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
muhammad abdul quadir | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
ABDUL KARIM | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||
abdul kadir | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
Maruf Ahmed | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.