ymddiriedolwyr AID BOX COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1172697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Hugh Annandale | Cadeirydd | 22 October 2020 |
|
|
||||
Joanna Killick | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Thomas William Fallows | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Patricia Omohakpor Ogri | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Mariia Burlaka | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Shelly Ann Deonarine | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Clare Rachel McKeown | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Irene Elizabeth Zikusoka | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Gillian Nineham | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Peter Kent | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.