Hanes ariannol TRINITY CHILDCARE AND FAMILY CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1171123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £386.64k | £402.10k | £379.55k | £466.68k | £461.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £385.21k | £369.26k | £365.90k | £425.64k | £476.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £104.38k | £68.38k | £77.52k | £94.66k | £122.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £500 | £92.11k | £10.48k | £20.60k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.